Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Prometeon Tyre Group (Suisse) SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.09.2015
Radiation du registre du commerce
14.07.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.015.258-7
IDE/TVA
CHE-275.089.752
Secteur
Commerce d’accessoires automobiles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf von Pneus, Schläuchen und Ventilen für Fahrzeuge der Landwirtschaft und des Schwerverkehrs, Naturgummi, Hartgummi, Guttapercha, Plastik und anderen Produkten aus synthetischem Material sowie Maschinen und Ausrüstungsgegenständen bezüglich der vorgenannten Produkte bei Gesellschaften der eigenen Gruppe und bei Dritten; Verkauf dieser Produkte an Gruppengesellschaften, Agenten, Verteiler und externe Kunden; Import, Export und Handel von Produkten in zubereitetem, fertiggestelltem, halbfertigem und rohen Zustand für die Herstellung und den Verkauf von Reifen für Fahrzeuge der Landwirtschaft und des Schwerverkehrs; Verwaltung der Verteilung der erworbenen und verkauften Produkte; Unterhalt der erforderlichen Warenlager für diese Tätigkeit; direkte oder indirekte Tätigkeit im allgemeinen landwirtschaftlichen Bereich, insbesondere im Forstwesen und dem Anbau und Bewirtschaften von Gummibäumen, der Wiederaufforstung und allen damit zusammenhängenden kommerziellen Unternehmungen; Beteiligung im In- oder Ausland an anderen Unternehmen oder Vereinigungen, die im gleichen oder in ähnlichen Bereichen tätig sind; Zeichnung von, Handel mit oder Anlage in Anteilen, Schuldverschreibungen, Aktien, Obligationen oder anderen Wertschriften; kommerzielle Vertretungen, insbesondere mittels Zweigniederlassungen, Agenturen, Agenten, im Zusammenhang mit Pneus für die Landwirtschaft und den Schwerverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Grundstücke kaufen, hypothekarisch belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 01.06.2017 | 13.07.2022 | |
Ernst & Young AG | Basel | 02.10.2015 | 31.05.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Prometeon Tyre Group Suisse SA
- TP Industrial Suisse SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Prometeon Tyre Group (Suisse) SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005520871, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307379). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Gesellschaft gingen infolge grenzüberschreitender Fusion nach den Vorschriften des IPRG auf die Prometeon Tyre Group S.r.l., in Milano (IT) (Identifikations-Nr. 09271680960), einer Societa' a responsabilita' limitata nach italienischem Recht, über. Die Gläubigerschutzvorschriften wurden beachtet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005307379, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005182943, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borgo, Gregorio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richard, Heidi, von Sigriswil, in Grentzingen (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonacci, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gramatikov, Alexandar Iliev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sergi, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dada, Monia, französische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Generaldirektor;
Ravel épouse Gerardin, Irinah, französische Staatsangehörige, in Brunstatt Didenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Generaldirektor.