Renseignements sur Prestaterre CJA Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Prestaterre CJA Sàrl
- Prestaterre CJA Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Services pour les assurances et des caisses de retraite. Le siège social se trouve à Courtételle.
- L’entreprise a été fondée en 19.12.2014 et a 5 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 28.12.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Prestaterre CJA Sàrl est inscrite dans le canton JU sous l’IDI CHE-343.663.713.
- Entreprises avec la même adresse comme Prestaterre CJA Sàrl: Association jurassienne des agriculteurs pratiquant la production intégrée (AJAPI), FARMX Sàrl, Joliat cycles SA.
Direction (5)
Organe de gestion
Vincent François Xavier Boillat,
François Joseph Monin,
Nicolas Joseph Jules Pape
les plus récents personnes habilitée à signer
Vincent François Xavier Boillat,
François Joseph Monin,
Nicolas Joseph Jules Pape,
Paul-André Christian Houlmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.12.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Courtételle
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.4.006.755-5
IDE/TVA
CHE-343.663.713
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Gestion et conseils en assurances, gestion et conseils en dépannage agricole, conseils juridiques ainsi que tous travaux administratifs et de comptabilité (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Prestaterre CJA Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005641156, Registre du commerce Jura, (670)
Prestaterre CJA Sàrl, à Courtételle, CHE-343.663.713, société à responsabilité limitée (No. FOSC 215 du 04.11.2020, Publ. 1005015329).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Surdez, Romain Sylvain, de Muriaux, à Les Breuleux, président des gérants, avec signature collective à deux, .
Inscription ou modification de personne(s):
Boillat, Vincent François Xavier, de Les Breuleux, à Courfaivre (Haute-Sorne), président des gérants, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005015329, Registre du commerce Jura, (670)
Prestaterre CJA Sàrl, à Courtételle, CHE-343.663.713, société à responsabilité limitée (No. FOSC 138 du 19.07.2018, Publ. 4370327).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Michel Joseph Paul, de Liddes, à Corban, gérant, avec signature collective à deux, .
Inscription ou modification de personne(s):
Monin, François Joseph, de Haute-Sorne, à Delémont, gérant, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 4370327, Registre du commerce Jura, (670)
Prestaterre CJA Sàrl, à Courtételle, CHE-343.663.713, société à responsabilité limitée (No. FOSC 249 du 24.12.2014, Publ. 1903041).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jeannerat, Philippe Martin Joseph, de Clos du Doubs, à Epauvillers (Clos du Doubs), président des gérants, avec signature collective à deux, .
Inscription ou modification de personne(s):
Surdez, Romain Sylvain, de Muriaux, à Les Breuleux, président des gérants, avec signature collective à deux, [précédemment: gérant, avec signature collective à deux];
Pape, Nicolas Joseph Jules, de La Baroche, à Pleigne, gérant, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.