Renseignements sur Power4 Lifestyle AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Power4 Lifestyle AG
- Power4 Lifestyle AG a son siège social à Stans et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises».
- L’entreprise a été fondée en 06.06.2012 et a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.03.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton NW sous l’IDI CHE-185.144.725.
- Il y a 15 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Apollo Capital GmbH, Arnika Organic Europe AG, aucoma ag.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.06.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Stans
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.3.003.887-1
IDE/TVA
CHE-185.144.725
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Werbung und Events. Sie kann alle möglichen Geschäfte tätigen, welche aus dem Zweck folgen können, insbesondere das Betreiben von Internetplattformen und -shops. Die Firma kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland betreiben und Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Angelino AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Power4 Lifestyle AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005709567, Registre du commerce Nidwald
Power4 Lifestyle AG, in Stans, CHE-185.144.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2020, Publ. 1004883779).
Statutenänderung:
21.03.2023.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Werbung und Events. Sie kann alle möglichen Geschäfte tätigen, welche aus dem Zweck folgen können, insbesondere das Betreiben von Internetplattformen und -shops. Die Firma kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland betreiben und Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 55'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Numéro de publication: HR02-1004883779, Registre du commerce Nidwald, (150)
Power4 Lifestyle AG, in Stans, CHE-185.144.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ratekau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3687465, Registre du commerce Nidwald, (150)
Power4 Lifestyle AG, in Stans, CHE-185.144.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2604901).
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 3, 6370 Stans.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.