Filiales (1)
Renseignements sur POUJOULAT Switzerland SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de POUJOULAT Switzerland SA
- POUJOULAT Switzerland SA avec son siège à Granges VS est actif. POUJOULAT Switzerland SA est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction de l’entreprise POUJOULAT Switzerland SA qui a été fondée le 04.10.1999, se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 01.03.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.235.344.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Cécile Florence Martini,
Maude Ravaz-Darioli,
Thomas Breu,
Frédéric Coirier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.10.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sierre
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.004.919-4
IDE/TVA
CHE-105.235.344
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'achat, la vente, la représentation et l'importation de tout matériel lié à l'industrie du bâtiment et au secteur chimique, la pose de tubages de cheminées, ainsi que toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Monthey | Monthey | 05.12.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Michel Lamon | Sion | 20.10.2015 | 04.12.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Chime-Flex SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour POUJOULAT Switzerland SA
Numéro de publication: HR02-1005975578, Registre du commerce Valais, (626)
POUJOULAT Switzerland SA, à Sierre, CHE-105.235.344, société anonyme (No. FOSC 102 du 30.05.2023, Publ. 1005756237).
Inscription ou modification de personne(s):
Martini, Cécile Florence, de Bassins, à Grône, membre de la direction, avec signature collective à deux avec le directeur;
Ravaz-Darioli, Maude, de Grône, à Nendaz, membre de la direction, avec signature collective à deux avec le directeur [précédemment: directrice adjointe, avec signature collective à deux avec le directeur];
Breu, Thomas, de Oberegg, à Evolène, directeur, avec signature collective à deux avec un membre de la direction [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec la directrice adjointe].
Numéro de publication: HR02-1005756237, Registre du commerce Valais, (626)
POUJOULAT Switzerland SA, à Sierre, CHE-105.235.344, société anonyme (No. FOSC 248 du 21.12.2022, Publ. 1005635106).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappuis, Thomas, de Broc, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur.
Inscription ou modification de personne(s):
Breu, Thomas, de Oberegg, à Evolène, directeur, avec signature collective à deux avec la directrice adjointe [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec le directeur adjoint ou la directrice adjointe].
Numéro de publication: HR02-1005635106, Registre du commerce Valais, (626)
POUJOULAT Switzerland SA, à Sierre, CHE-105.235.344, société anonyme (No. FOSC 95 du 18.05.2020, Publ. 1004892060).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Neurohr, Patrick, de Grône, à Grône, directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Breu, Thomas, de Oberegg, à Evolène, directeur, avec signature collective à deux avec le directeur adjoint ou la directrice adjointe;
Chappuis, Thomas, de Broc, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur;
Ravaz-Darioli, Maude, de Grône, à Nendaz, directrice adjointe, avec signature collective à deux avec le directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.