Renseignements sur Polarkreis AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Polarkreis AG
- Polarkreis AG a son siège social à Münchenstein et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication automobile».
- L’entreprise a été fondée en 27.02.2009 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.12.2022.
- Polarkreis AG est inscrite dans le canton BL sous l’IDI CHE-114.745.503.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Kellhofer Schliesstechnik, Klebatech AG, Klebtec AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Münchenstein
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.012.567-4
IDE/TVA
CHE-114.745.503
Secteur
Fabrication automobile
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit, die Projektierung und den Bau von Isotherm-, Kühl- und hygienefahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fedele Treuhand Revision und Steuerberatung | Basel | 28.09.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Polarkreis GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Polarkreis AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005619570, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Polarkreis AG, in Münchenstein, CHE-114.745.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilian, Uwe, von Reigoldswil, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005023457, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Polarkreis AG, in Münchenstein, CHE-114.745.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilian, Uwe, von Reigoldswil, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004954768, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Polarkreis GmbH, in Münchenstein, CHE-114.745.503, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777859).
Statutenänderung:
22.06.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 2'756'236.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'556'296.44 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Polarkreis AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit, die Projektierung und den Bau von Isotherm-, Kühl- und hygienefahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apaydin, Michael, von Binningen, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fedele Treuhand Revision und Steuerberatung (CHE-107.696.354), in Basel, Revisionsstelle;
Apaydin, Alexa, von Walzenhausen und Binningen, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hersche, Martin, von Appenzell, in Däniken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.