À propos de PITAR TRUST
- L’entreprise a été fondée en 17.11.2003 et a 0 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.04.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour PITAR TRUST
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6735/2023, (1)
PITAR TRUST, FL-0002.083.556-9, Eingetragene Treuhänderschaft. Wiedereintragung der am 07.05.2015 gelöschten Treuhänderschaft lt. Antrag vom 16.03.2023.[bisher: Löschung der Treuhänderschaft infolge Trustee-Wechsel gemäss Beschluss des Treuhänders vom 04.05.2015.].
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
TRUSTCO Treuunternehmen, 9490 Vaduz, Treuhänderin.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
CATO TRUST REG., 9490 Vaduz, Treuhänderin.
Numéro de publication: 4280/2015, (1)
PITAR TRUST, FL-0002.083.556-9, Treuhänderschaft Löschung der Treuhänderschaft lt. Antrag vom 04.05.2015.