Renseignements sur Pilatus Getränke AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pilatus Getränke AG
- Pilatus Getränke AG est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Alpnach Dorf.
- Pilatus Getränke AG a 6 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 23.09.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Pilatus Getränke AG est le suivant : CHE-113.038.610.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Rio-Getränkemarkt AG, Zihl Verwaltungs AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Josef Bucher-Krummenacher,
Francesco Caruso,
Stefan Fenk,
Raphael Schäli,
Thomas Bucher
Organe de gestion
Francesco Caruso,
Stefan Fenk,
Raphael Schäli,
Thomas Bucher
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.07.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Alpnach
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.002.895-1
IDE/TVA
CHE-113.038.610
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Getränken und Spirituosen aller Art sowie der Handel mit Waren, die im Interessenbereich des Betriebs liegen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, überbauen, vermieten, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 23.09.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NICON TREUHAND AG | Hünenberg | 03.10.2013 | 22.09.2024 | |
Imfeld Consulting AG | Sarnen | 31.07.2006 | 02.10.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Dragon Power | 05.09.2016 | actif | 57492/2016 |
Dernières notifications FOSC pour Pilatus Getränke AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135423, Registre du commerce Obwald, (140)
Pilatus Getränke AG, in Alpnach, CHE-113.038.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicon Treuhand AG (CHE-113.248.716), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005996872, Registre du commerce Obwald, (140)
Pilatus Getränke AG, in Alpnach, CHE-113.038.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher-Krummenacher, Josef, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bucher-Krummenacher, Esther, von Luzern, Schötz und Rothenburg, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau und Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Thomas, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäli, Raphael, von Giswil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caruso, Francesco, von Buochs, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fenk, Stefan, von Engelberg, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005805179, Registre du commerce Obwald, (140)
Pilatus Getränke AG, in Alpnach, CHE-113.038.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2013, S.0, Publ. 1108917).
Statutenänderung:
12.07.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Getränken und Spirituosen aller Art sowie der Handel mit Waren, die im Interessenbereich des Betriebs liegen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, überbauen, vermieten, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der Zihl Verwaltungs AG, Alpnach Dorf, gemäss Sachübernahmevertrag vom 15.07.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005 Aktiven im Betrag von CHF 4'007'803.84 und Passiven im Betrag von CHF 2'770'890.23 zum Preis von CHF 1'236'913.61.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.