Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur PHZ Immobilien AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.2020
Radiation du registre du commerce
25.03.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinhausen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.044.622-2
IDE/TVA
CHE-461.664.208
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bewirtschaftung von Immobilien, insbesondere den Erwerb, Verkauf, Vermittlung, Erstellung, Projektentwicklung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken, Handel mit Waren aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PHZ Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005993460, Registre du commerce Zoug, (170)
PHZ Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-461.664.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977444). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ARZ Immobilien AG, in Steinhausen (CHE-178.425.515), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005977444, Registre du commerce Zoug, (170)
PHZ Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-461.664.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Pius, von Ruswil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Aldo, von Sarnen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004909382, Registre du commerce Zoug, (170)
PHZ Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-461.664.208, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2020.
Zweck:
Bewirtschaftung von Immobilien, insbesondere den Erwerb, Verkauf, Vermittlung, Erstellung, Projektentwicklung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken, Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Britschgi, Aldo, von Sarnen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grüter, Pius, von Ruswil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.