Renseignements sur Peter Saner Holding GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Peter Saner Holding GmbH
- Peter Saner Holding GmbH a son siège social à Kreuzlingen et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières».
- L’entreprise a été fondée le 20.02.2015.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.02.2022.
- L’entreprise Peter Saner Holding GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-195.564.543.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kreuzlingen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.013.188-3
IDE/TVA
CHE-195.564.543
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Branche im In- und Ausland sowie die Ausübung sämtlicher damit zusammenhängender Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Semana GmbH
- Semana Holding GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Saner Holding GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005412717, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Peter Saner Holding GmbH, in Kreuzlingen, CHE-195.564.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567843).
Domizil neu:
Käsbachstrasse 18, 8280 Kreuzlingen.
Numéro de publication: HR02-1004567843, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Semana GmbH, in Hauptwil-Gottshaus, CHE-195.564.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510924).
Statutenänderung:
21.01.2019.
Firma neu:
Peter Saner Holding GmbH.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Breitenrainstrasse 10b, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Branche im In- und Ausland sowie die Ausübung sämtlicher damit zusammenhängender Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confides AG Gossau (CHE-345.882.858), in Gossau SG, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stieger, Peter Walter, von Oberriet (SG), in Eiken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ebneter, Nadine, von Appenzell, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Einzelunterschrift;
Rudolf, Lukas Erich, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Niederteufen (Teufen (AR)), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner, Peter, von Kleinlützel, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Saner, Franca Johanna Franziska, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004510677, Registre du commerce Zoug, (170)
Semana Holding GmbH, in Baar, CHE-195.564.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304679). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hauptwil-Gottshaus (Firma neu: Semana GmbH) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.