Renseignements sur Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG
- Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG avec son siège à Lenzburg est une Fondation du domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite». Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG est actif.
- La direction de l’organisation Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG qui a été fondée le 01.01.1918, se compose de 6 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 28.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-109.712.314.
- Outre l’organisation Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Schwarz Stahl AG, Wohlfahrtsfonds Schwarz Stahl AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Andreas Hubertus Karl Wilhelm Stegen,
Marco Moos,
Urs Vollenweider,
Dorothee Ursula Schwarz
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Hubertus Karl Wilhelm Stegen,
Marco Moos,
Urs Vollenweider,
Nadja Ida Bingesser,
Dorothee Ursula Schwarz
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1918
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lenzburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.7.001.561-0
IDE/TVA
CHE-109.712.314
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmenden der Firma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 07.01.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 13.03.2008 | 06.01.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005780613, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG, in Lenzburg, CHE-109.712.314, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005376193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Christoph, von Lenzburg, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stegen, Andreas, von Locarno, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005376193, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG, in Lenzburg, CHE-109.712.314, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Reto, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Marco, von Zug, in Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004925600, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der Schwarz Stahl AG, in Lenzburg, CHE-109.712.314, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Hansrudolf, von Meisterschwanden, in Boniswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuser, Rolf, von Trogen, in Veltheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Urs, von Merenschwand, in Bözberg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Reto, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.