Renseignements sur Personalvorsorgeeinrichtung der landqart
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalvorsorgeeinrichtung der landqart
- Personalvorsorgeeinrichtung der landqart a son siège social à Landquart et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction de l’organisation Personalvorsorgeeinrichtung der landqart est composée de 9 personnes.
- Le 18.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Personalvorsorgeeinrichtung der landqart est le suivant : CHE-109.930.124.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Richard Dünser,
Fabian Casaulta,
Andrea Petra Mumenthaler,
Jürg Bieri
les plus récents personnes habilitée à signer
Richard Dünser,
Marion Fischer,
Caterina Schaer-Castellazzi,
Fabian Casaulta,
Andrea Petra Mumenthaler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.11.2002
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Landquart
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.7.000.642-8
IDE/TVA
CHE-109.930.124
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma, mit dieser wirtschaflich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaflichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; sie kann über die gesetzlichen Massnahmen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trigema AG | Zürich | 10.12.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalvorsorgeeinrichtung der landqart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006088218, Registre du commerce Grisons
Personalvorsorgeeinrichtung der landqart, in Landquart, CHE-109.930.124, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2024, Publ. 1005952698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderes, Sarah, von Laax, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Albert, von Linden, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünser, Richard, von Oberriet (SG), in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaer-Castellazzi, Caterina, von Calanca, in Freienbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Marion, von Meisterschwanden, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005952698, Registre du commerce Grisons
Personalvorsorgeeinrichtung der landqart, in Landquart, CHE-109.930.124, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2024, Publ. 1005940305).
Weitere Adressen:
c/o Avadis Vorsorge AG, Zollstrasse 42, Postfach, 8031 Zürich [bisher: c/o Avadis Vorsorge AG, Zollstrasse 42, Postfach 1077, 8005 Zürich].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderes, Sarah, von Laax, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur].
Numéro de publication: HR02-1005940305, Registre du commerce Grisons
Personalvorsorgeeinrichtung der landqart, in Landquart, CHE-109.930.124, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005821191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Muriel, von Bernex, in Chur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casaulta, Fabian, von Lumnezia, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mumenthaler, Andrea Petra, von Erlen, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.