Renseignements sur Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen
- Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen avec son siège à Mellingen est actif. Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen est active dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction de l’organisation Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen est composée de 4 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 17.10.1970.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.06.2023.
- Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-109.735.077.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Avia-Tanklager-Beteiligungs AG, Tankanlage AG Mellingen.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.10.1970
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Mellingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.7.925.241-6
IDE/TVA
CHE-109.735.077
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin sowie deren Hinterbliebene bei Alter, Tod, Krankheit, Invalidität und besonderer Notlage.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 10.08.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005769491, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen, in Mellingen, CHE-109.735.077, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Markus, von Ufhusen, in Ruswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004510878, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen, in Mellingen, CHE-109.735.077, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Hans, von Buchrain, in Hausen bei Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamermans, Titus, von Starrkirch-Wil, in Olsberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4302653, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen, in Mellingen, CHE-109.735.077, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli, Urs, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olsson, Xavier, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Markus, von Ufhusen, in Ruswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Secchi, Nico, von Zuoz, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.