Renseignements sur Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG
- Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG avec son siège à Safnern est actif. Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG est active dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- L’organisation a été fondée le 15.08.1980.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 14.06.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-109.776.107.
- Entreprises avec la même adresse: Lambert-Wahli AG, Monnier & Zahner AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Sandro Della Rosa,
Reto Michael Jungi,
Daniela Wittwer,
Thomas Meyer
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandro Della Rosa,
Reto Michael Jungi,
Daniela Wittwer,
Thomas Meyer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.08.1980
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Safnern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.7.004.228-4
IDE/TVA
CHE-109.776.107
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen; an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst; an den Arbeitnehmer in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt; im Falle des Todes des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten, den geschiedenen Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist; ferner beim Fehlen solcher Personen an seine gesetzlichen Erben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cathomen + Partner Treuhandgesellschaft | Steffisburg | 14.12.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Meichtry Treuhand AG | Biel/Bienne | 20.06.2011 | 13.12.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006056987, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG, in Safnern, CHE-109.776.107, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Dieter, von Blumenstein, in Safnern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Rosa, Sandro, von Biel/Bienne, in Orpund, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005593739, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG, in Safnern, CHE-109.776.107, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Ulrich, von Rüderswil, in Büetigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Trub, in Ipsach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winkler, Dieter, von Blumenstein, in Safnern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004661026, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma Monnier & Zahner AG, in Safnern, CHE-109.776.107, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, S.0, Publ. 2297609).
Domizil neu:
Hauptstrasse 115, 2553 Safnern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti, Roland, von Rüderswil, in Kappelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler Tanner, Heidi, von Zürich und Trub, in Dotzigen, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungi, Reto Michael, von Köniz, in Kappelen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Daniela, von Linden, in Lyss, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.