Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Pensionskasse Careba
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.11.1969
Radiation du registre du commerce
24.10.2013
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Hochdorf
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.011.080-1
IDE/TVA
CHE-109.645.600
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer von Unternehmen der Manor-Warenhausgruppe sowie für deren Angehörigen und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; Betrieb einer über die reglementarischen Leistungen hinausgehenden Vorsorge, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit etc.; Anschluss von Unternehmen der Manor-Warenhausgruppe und von anderen Firmen des Maus Frères-Konzerns, sofern sie eine enge wirtschaftliche oder finanzielle Beziehung verbindet; Erbringung der Beiträge der angeschlossenen Unternehmen aus Mitteln der Stiftung, wenn vorgängig von den angeschlossenen Unternehmen Beitragsreserven geäufnet wurden und diese gesondert ausgewiesen sind.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 10.08.2006 | 23.10.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pensionskasse Careba
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1144475, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pensionskasse Careba, in Hochdorf, CH-100.7.011.080-1, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736284). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Pensionskasse Manor, in Hochdorf (CH-100.7.013.497-8), über. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 6736284, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pensionskasse Careba, in Hochdorf, CH-100.7.011.080-1, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 10, Publ. 4690400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ponti, Luciano, von Lugano, in Binningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Le Mont-sur-Lausanne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4690400, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pensionskasse Careba, in Hochdorf, CH-100.7.011.080-1, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 9, Publ. 4018068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benedick, Rolando, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel (CH-270.9.000.974-6), Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Basel].