Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o ATAG Libera AG
Aeschengraben 10
4051 Basel
Renseignements sur Pensionskasse ATAG Treuhand II
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.2003
Radiation du registre du commerce
17.11.2005
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.7.002.855-9
IDE/TVA
CHE-109.940.714
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die ehemaligen Andersen-Mitarbeiter, die Arbeitnehmer der Firma und der zur Gruppe der Ernst & Young gehörenden Gesellschaften, sofern sich diese der Pensionskasse angeschlossen haben, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Leistungen erbringen. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pensionskasse ATAG Treuhand II
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3107864, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse ATAG Treuhand II, in Basel, CH-270.7.002.855-9, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 5, Publ. 951040). Die Aktiven und das Passiven (Fremdkapital) der Stiftung gehen infolge Fusion auf die Stiftung 'Pensionskasse ATAG Treuhand', in Basel (CH-270.7.000.517-9), über. Die Stiftung wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 951040, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse ATAG Treuhand II, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 20.02.2003, S. 6, Publ. 870888).
Aufsichtsbehörde neu:
Justizdepartement Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Numéro de publication: 870888, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse ATAG Treuhand II (Caisse de pension ATAG Fiduciaire II), in Basel, c/o ATAG Libera AG, Aeschengraben 10, 4010 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
23.12.2002.
Zweck:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die ehemaligen Andersen-Mitarbeiter, die Arbeitnehmer der Firma und der zur Gruppe der Ernst & Young gehörenden Gesellschaften, sofern sich diese der Pensionskasse angeschlossen haben, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Leistungen erbringen. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Organisation:
Stiftungsrat, Kontrollstelle und Experte gemäss BVG.
Stiftungsrat:
6-12 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Bühler, Peter, von Sigriswil, in Rubigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Bruno, von Mosnang, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tagmann, Marco, von Thalwil, in Gattikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Andreas, von Küttigkofen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sebestyén, Anna, von Niederdorf, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.