Adresse
Route de l'Aéroport 10
1215 Genève 15 Aéroport
Renseignements sur PEFC Council (PEFC International)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PEFC Council (PEFC International)
- PEFC Council (PEFC International) a son siège social à Genève 15 Aéroport, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation PEFC Council (PEFC International) est composée de 17 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 11.03.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GE est le suivant: CHE-114.409.608.
- Il y a 9 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Fondation d'Intéressement de TGP Meyrin-Genève, Fondation d'Intéressement de TOTSA, Fondation de prévoyance TotalEnergies.
Direction (17)
les plus récents membres du comité
Richard Ali,
David Aller Ford,
Riikka Joukio,
Eduardo Rojas Briales,
Dradjad Wibowo
les plus récents personnes habilitée à signer
Michael Berger,
David Aller Ford,
Riikka Joukio,
Eduardo Rojas Briales,
Xavier Roland Hafner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.07.2008
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Meyrin
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.6.265.008-7
IDE/TVA
CHE-114.409.608
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Promouvoir la gestion durable des fôrets grâce à la mise en oeuvre du système PEFC; agir comme organe directeur du PEFC; coordonner et approfondir la mise en oeuvre du système PEFC comme système crédible de certification forestière; évaluer la conformité des systèmes de certification participants, avec les exigences du système PEFC; agir comme représentant formel du système PEFC.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
INTEREXPERTS SA | Genève | 14.04.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PEFC Council PEFC International
- PEFC COUNCIL PEFC International
- Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, PEFC Council
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PEFC Council (PEFC International)
Numéro de publication: HR02-1005982749, Registre du commerce Genève, (660)
PEFC Council (PEFC International), à Meyrin, CHE-114.409.608 (FOSC du 20.06.2022, p. 0/1005500139). Statuts modifiés le 15.05.2023 sur des points non soumis à publication.
Numéro de publication: HR02-1005857458, Registre du commerce Genève, (660)
PEFC Council (PEFC International), à Meyrin, CHE-114.409.608 (FOSC du 20.06.2022, p. 0/1005500139). Jintiach Arcos Juan Carlos n'est plus membre du comité. Berger Michael est nommé secrétaire général et signe désormais collectivement à deux;
sa procuration est radiée. Ali Richard, de Grande-Bretagne, à Oswestry, GBR, est membre du comité, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1005500139, Registre du commerce Genève, (660)
PEFC Council (PEFC International), à Meyrin, CHE-114.409.608, association (FOSC du 26.02.2019, p. 0/1004575561). Latham Peter, Chua Geneviève, Hufnagl-Jovy Natalié, Crook Peter, Kernohan Brian, Le Bouler-Le Quilliec Hervé et Lee Jin Sook ne sont plus membres du comité;
les pouvoirs du premier sont radiés. Rojas Briales Eduardo, maintenant domicilié à Valencia, ESP, nommé président, Ford David Aller, nommé vice-président, et Joukio Riikka, nommée vice-présidente, signent désormais collectivement à deux. Ek Lena, de Suède, à Mönsteras, SWE, El Kadri Sara, du Brésil, à Sao Paulo, BRA, Gleysteen Guy, des USA, à Fairfield, CT USA, Khatib Sarah, de France, à Les Lilas, FRA, Mohammad Fatimah, de Malaisie, à Sarawak, MYS, Ramskogler Kurt, d'Autriche, à Knittelfeld, AUT, Tokoe Josien, du Suriname, à Marowijne, SUR, et Wibowo Dradjad, d'Indonésie, à Surabaya, IDN, sont membres du comité, sans signature. Procuration collective à deux a été conférée à Berger Michael, d'Allemagne, à Schwäbisch Gmünd, DEU.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.