Renseignements sur Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
- Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz est actuellement actif et est dans le secteur Associations et fédérations. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’organisation Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz est composée de 9 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 29.06.2015.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 04.09.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-477.559.250.
- À la même adresse il existe 7 autres entreprises actives. Cela comprend: FREI connect AG, Paritätische Kommission der zahntechnischen Laboratorien der Schweiz, Paritätische Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe.
Direction (9)
les plus récents membres du comité
Karin Daniela Funk Blaser,
Heiko Jacob,
Mario Rothenbühler,
Ulrike Cornelia Bickert,
Stefanie Dina von Cranach
les plus récents personnes habilitée à signer
Karin Daniela Funk Blaser,
Heiko Jacob,
Mario Rothenbühler,
Ulrike Cornelia Bickert,
Stefanie Dina von Cranach
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.2015
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.6.001.994-5
IDE/TVA
CHE-477.559.250
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck des Vereins: die Zusammenarbeit der GAV-Vertragsparteien (unter GAV versteht sich hier der Gesamtarbeitsvertrag für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz); der Vollzug des GAV; die berufliche Aus- und Weiterbildung; die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes; die Anwendung und Durchsetzung des GAV.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 09.07.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
- Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschweiz
- Paritätische Kommission für die Reinigungsbranche für die Deutschschweiz
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006121223, Registre du commerce Zurich, (20)
Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz, in Zürich, CHE-477.559.250, Verein (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzer, Erich, von Küssnacht (SZ), in Vechigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dhakyel, Migmar Dolma, von Wädenswil, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevisan, Andrea Marco, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk Blaser, Karin Daniela, von Kirchleerau, in Würenlos, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacob, Heiko, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bickert, Ulrike Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Widnau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenbühler, Mario, von Lützelflüh, in Kirchlindach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005592738, Registre du commerce Zurich, (20)
Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz, in Zürich, CHE-477.559.250, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564758).
Statutenänderung:
08.06.2022.
Name neu:
Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Peter, von Kappel SO, in Kappel SO, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Cranach, Stefanie Dina, von Bern, in Bern, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutzer, Erich, von Küssnacht (SZ), in Vechigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Funk Blaser, Karin Daniela, von Kirchleerau, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Björn Tobias Kim, von Kappel (SO), in Wangen bei Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2243313, Registre du commerce Zurich, (20)
Paritätische Kommission für die Reinigungsbranche für die Deutschschweiz, in Zürich, CHE-477.559.250, Konradstrasse 9, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2015.
Zweck:
Der Zweck des Vereins: die Zusammenarbeit der GAV-Vertragsparteien (unter GAV versteht sich hier der Gesamtarbeitsvertrag für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz);
der Vollzug des GAV;
die berufliche Aus- und Weiterbildung;
die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes;
die Anwendung und Durchsetzung des GAV.
Mittel:
Einnahmen aus dem Vollzug und der Weiterbildung gemäss GAV (insbesondere Vollzugskostenbeiträge, Konventionalstrafen, Kursgelder), Beiträge der öffentlichen Hand, Zuwendungen Dritter sowie Kapitalerträge.
Eingetragene Personen:
Brechbühl Eugster, Jürg, von Trubschachen, in Wallisellen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiavi Schäppi, Rita, von Zollikon, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Stefan, von Niedergösgen, in Oberentfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutzer, Erich, von Küssnacht SZ, in Vechigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Darwich, Irene, von Niederwil AG und Mägenwil, in Niederwil AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Safarik, Nicola, von Muolen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer Rennenkampff, Corinne, von Sirnach, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sonderegger, Peter, von Kappel SO, in Kappel SO, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.