Adresse
c/o Fiduciaire C. Lebet
Grande Rue 10
2112 Môtiers NE
Renseignements sur Parc Eolien du Mont de Boveresse SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Parc Eolien du Mont de Boveresse SA
- Parc Eolien du Mont de Boveresse SA est actuellement actif et est dans le secteur Production et approvisionnement en électricité. Le siège social se trouve à Môtiers NE.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.12.2018.
- L’entreprise Parc Eolien du Mont de Boveresse SA est inscrite sous l’IDI CHE-115.146.185.
- Entreprises avec la même adresse comme Parc Eolien du Mont de Boveresse SA: Concept Cuisine Sàrl, Dechora S.A., Fiduciaire C. Lebet.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.10.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Val-de-Travers
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.104.492-6
IDE/TVA
CHE-115.146.185
CHE-398.431.000 TVA
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Développement, installation, management et gestion, en Suisse, de sites de production d'énergie renouvelable, en particulier de sites d'énergie éolienne; production et vente d'énergie électrique provenant de sources renouvelables, spécialement de provenance éolienne.
Organe de révision
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 21.11.2017 | 23.12.2018 | |
KPMG SA | Lancy | 16.01.2015 | 20.11.2017 | |
PKF CERTIFICA SA | Lugano | 24.01.2014 | 15.01.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Parc Eolien du Mont de Boveresse SA
Numéro de publication: HR02-1004530023, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Parc Eolien du Mont de Boveresse SA, à Val-de-Travers, CHE-115.146.185 (FOSC du 21.11.2017, p. 0/3883119). "Ernst & Young SA" (CHE-186.791.979) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 19.10.2018, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 3883119, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Parc Eolien du Mont de Boveresse SA, à Val-de-Travers, CHE-115.146.185 (FOSC du 11.02.2016, p. 0/2660965). 'KPMG SA' (CHE-269.292.664) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
'Ernst & Young SA' (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.
Numéro de publication: 2660965, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Parc Eolien du Mont de Boveresse SA, à Val-de-Travers, CHE-115.146.185 (FOSC du 16.01.2015, p. 0/1935243). Boéro Patrick Roger Marcel n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Otalora Christelle n'est plus secrétaire hors conseil.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.