Renseignements sur Otto Bebié-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Otto Bebié-Stiftung
- Otto Bebié-Stiftung avec son siège à Stein am Rhein est actif. Otto Bebié-Stiftung est active dans le domaine «Autres activités sociales».
- L’organisation a été fondée en 10.04.1948 et a 4 personnes à la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 04.11.2008. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-101.048.435.
- stars - the Stein am Rhein Symposium, Stiftung Eisenbahnbrücke Hemishofen ont la même adresse comme Otto Bebié-Stiftung.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.04.1948
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Stein am Rhein
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.7.003.455-8
IDE/TVA
CHE-101.048.435
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beitragsleistungen an Vereine, welche wohltätige, gemeinnützige, belehrende und unterhaltende Zwecke verfolgen; Unterstützung von armen, kranken und gebrechlichen Kindern, der Armen, des Schulwesens, der Kleinkinderschule, der Schülerreisekassen der Elementar- und Realschule (insbesondere soll bedürftigen Schülern und Schülerinnen die Mitreise ermöglicht werden); Speisung bedürftiger Kinder und alter Leute im Winter.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Götz & Rufer Treuhand AG | Stein am Rhein | 04.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Otto Bebié-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4717388, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Otto Bebié-Stiftung, in Stein am Rhein, CH-290.7.003.455-8, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 12, Publ. 3578676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst, Albert, von Wolfhalden, in Stein am Rhein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz & Rufer Treuhand AG (CH-290.3.002.381-3), in Stein am Rhein, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3578676, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Otto Bebié-Stiftung, in Stein am Rhein, CH-290.7.003.455-8, Beitragsleistungen an Vereine, welche wohltätige, gemeinnützige, belehrende und unterhaltende Zwecke verfolgen, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 10, Publ. 951440).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züst, Albert, von Wolfhalden, in Stein am Rhein, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 951440, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Otto Bebié-Stiftung, in Stein am Rhein, Beitragsleistungen an Vereine, welche wohltätige, gemeinnützige, belehrende und unterhaltende Zwecke verfolgen. Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.1999, S. 6396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binkert, Dr. Jürg, von Leibstadt, in Stein am Rhein, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Christine, von Thalwil, in Stein am Rhein, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, René Ernst, von Mosnang, in Stein am Rhein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Martin, von Altdorf UR, in Stein am Rhein, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.