Filiales (1)
Renseignements sur Omya AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Omya AG
- Omya AG a son siège social à Oftringen et est actif. Elle opère dans le domaine «Gestion d’entreprise et administration».
- Omya AG a été fondée le 10.12.1903.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 26.04.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-105.816.446.
- Toutes les informations sur les 38 marques déposées par l'entreprise Omya AG.
- Entreprises avec la même adresse: Forsag AG, Mozaiq Switzerland AG, Omya (Schweiz) AG.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Pascal Olivier Haller,
Iwona Stasiewicz,
Andreas Lüthi,
Michael Both,
Markus Held
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.1903
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oftringen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.917.212-8
IDE/TVA
CHE-105.816.446
CHE-116.326.548 TVA
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, sowie sonstige Anlage von Kapitalien und Koordinierungs- und Ueberwachungstätigkeiten im Rahmen der Omya Gruppe.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Zürich | 03.07.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 07.06.2013 | 02.07.2023 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 06.06.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Omya LTD
- Omya SA
- Plüss-Staufer AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Omya Optical | 12.02.2019 | actif | 78428/2018 |
Omya Agrocarb | 05.04.2018 | actif | 71076/2018 |
Dernières notifications FOSC pour Omya AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006019168, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya AG, in Oftringen, CHE-105.816.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eblé, Jean-Loup, französischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Pascal, von Reinach (AG), in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suchet, Cédric , französischer Staatsangehöriger, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hagenthal-le-Bas (FR)].
Numéro de publication: HR02-1006004527, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya AG, in Oftringen, CHE-105.816.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaspar, Marco, von Oberkulm, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stasiewicz, Iwona, polnische Staatsangehörige, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005808530, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya AG, in Oftringen, CHE-105.816.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784843).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Both, Michael, von Burgdorf, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eblé, Jean-Loup, französischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Andreas, von Rüderswil, in Oensingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.