Renseignements sur Omeisele Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Omeisele Stiftung
- Omeisele Stiftung a son siège social à Schönenbuch et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Omeisele Stiftung qui a été fondée le 14.12.2010, se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.11.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-116.355.917.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.12.2010
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Schönenbuch
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.014.272-3
IDE/TVA
CHE-116.355.917
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung talentierter Hochschulstudenten aus der Region um Schönenbuch (NW-Schweiz), die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, mit Studienbeiträgen. Die Stiftung handelt politisch und konfessionell neutral.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
rm treuhand gmbh | Allschwil | 20.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Omeisele Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005615196, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Omeisele Stiftung, in Schönenbuch, CHE-116.355.917, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Andrea, von Känerkinden, in Schönenbuch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grölly, Walter, von Känerkinden, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004638831, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Omeisele Stiftung, in Schönenbuch, CHE-116.355.917, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689807).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Andrea, von Känerkinden, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grölly, Andrea].
Numéro de publication: 3689807, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Omeisele Stiftung, in Schönenbuch, CHE-116.355.917, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, Publ. 2377963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oser, Markus, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grölly, Andrea, von Känerkinden, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil];
Knubel, André, von Zweisimmen, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.