Renseignements sur Olympia Sport Saas-Fee AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Olympia Sport Saas-Fee AG
- Olympia Sport Saas-Fee AG est active dans le secteur «Commerce de détail de produits des loisirs» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Saas-Fee.
- L’entreprise a été fondée le 21.12.2007.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 12.05.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-114.008.296.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saas-Fee
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.013.248-8
IDE/TVA
CHE-114.008.296
Secteur
Commerce de détail de produits des loisirs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Sportgeschäftes und damit verwandte und verbundene Tätigkeiten. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Olympia Sport Saas-Fee AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005745502, Registre du commerce Valais, (600)
Olympia Sport Saas-Fee AG, in Saas-Fee, CHE-114.008.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S.36, Publ. 5113208).
Domizil neu:
Obere Dorfstrasse 67, 3906 Saas-Fee.
Numéro de publication: 5113208, Registre du commerce Valais
Olympia Sport Saas-Fee AG, in Saas Fee, CH-600.3.013.248-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 29, Publ. 4269836).
Statutenänderung:
27.06.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel Locher Cordula, in Visp, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4269836, Registre du commerce Valais
Olympia Sport Saas-Fee AG, in Saas Fee, CH-600.3.013.248-8, Olympia Sport, 3906 Saas Fee, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
20.12.2007.
Zweck:
Betrieb eines Sportgeschäftes und damit verwandte und verbundene Tätigkeiten. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Anton Burgener, Olympia-Sport', in Saas Fee, gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag vom 20.12.2007 und Übernahmebilanz per 30.09.2007 mit Aktiven (inkl. im Sacheinlage/Sachübernahmevertrag näher umschriebene Grundstücke) von CHF 863'369.98 und Passiven von CHF 103'409.38, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 659'960.60 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB sowie Amtsblatt des Kantons Wallis. Mitteilungen an die Verwaltungsräte erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Burgener, Renatus, von Saas Balen, in Saas Fee, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stoffel Locher Cordula, in Visp, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.