Renseignements sur Okayshop GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Okayshop GmbH
- Okayshop GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de détail de produits des loisirs. Le siège social se trouve à Engelberg.
- L’entreprise a été fondée le 15.12.2005.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 29.04.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-112.678.020.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Engelberg
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.4.002.792-1
IDE/TVA
CHE-112.678.020
Secteur
Commerce de détail de produits des loisirs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Vermietung von Sportartikeln sowie Organisation und Veranstaltung von Freizeitaktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Immobilien erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Okayshop GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006020039, Registre du commerce Obwald, (140)
Okayshop GmbH, in Engelberg, CHE-112.678.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898690).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6390 Engelberg.
Numéro de publication: HR02-1005898690, Registre du commerce Obwald, (140)
Okayshop GmbH, in Engelberg, CHE-112.678.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, S.0, Publ. 7156228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Daniel Martin, von Escholzmatt-Marbach, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brumatika AG (CHE-284.377.782), in Sachseln, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Flüe, Bruno Marco, von Sachseln, in Ennetbürgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7156228, Registre du commerce Obwald, (140)
Okayshop GmbH, in Engelberg, CH-140.4.002.792-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 12, Publ. 3158382).
Statutenänderung:
15.04.2013.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Geschäftsführungserklärung vom 15.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Niklaus, von Marbach LU, in Sachseln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Daniel Martin, von Escholzmatt-Marbach, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Friedli, Daniel, von Marbach LU, in Stans und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.