Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur OF-Beteiligungs AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.06.2005
Radiation du registre du commerce
18.09.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberbüren
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.057.520-6
IDE/TVA
CHE-112.414.490
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an anderen Unternehmen, Verwertung von immateriellen Rechten, Finanzierung und Darlehen an Tochtergesellschaften und Nahestehende sowie Ausführung weiterer Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit dem Geschäftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 29.06.2005 | 17.09.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OF-Beteiligungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: SR01-0000010171, Registre du commerce Saint-Gall
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 21.09.2023, Mehrfache Veröffentlichung: 20.09.2023, 22.09.2023 Öffentlich einsehbar bis: 21.09.2026 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Vadianstrasse 44, 9001 St. Gallen Schuldenruf infolge Fusion nach FusG OFBeteiligungs AG mit Oscar Fäh AG
Herr Walter Dönni Sandackerstrasse 28
Numéro de publication: HR03-1005840183, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OF-Beteiligungs AG, in Oberbüren, CHE-112.414.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704335). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Oscar Fäh AG, in Oberbüren (CHE-107.794.815), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005704335, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OF-Beteiligungs AG, in Oberbüren, CHE-112.414.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fäh, Daniel, von Kaltbrunn, in Wil SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dönni, Walter, von Wil (SG), in Wil SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].