Adresse
c/o Daniel Glutz
Widligasse 11
4552 Derendingen
Renseignements sur Oeko Fauna + Flora GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Oeko Fauna + Flora GmbH
- Oeko Fauna + Flora GmbH avec son siège à Derendingen est une Société à responsabilité limitée du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Oeko Fauna + Flora GmbH est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 07.02.2000.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.01.2011. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.744.659.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Derendingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-251.4.000.195-2
IDE/TVA
CHE-108.744.659
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung von Gärtnereien mit Gartenbau- und Baumschulbetrieben sowie Forst- und Landwirtschaftsbetrieben. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Interreviso GmbH in Liquidation | Uznach | 15.01.2010 | 02.01.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Oeko Flora GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Oeko Fauna + Flora GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5970142, Registre du commerce Soleure, (241)
Oeko Fauna + Flora GmbH, in Derendingen, CH-251.4.000.195-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 13, Publ. 5443672). Mit Erklärung vom 24.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetschi, René, von Galmiz, in Castro (Acquarossa), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Interreviso GmbH, in Uznach (CH-320.4.042.000-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse Goetschi, Jacqueline, von La Roche, Pont-la-Ville und Galmiz, in Ponto Valentino (Acquarossa), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5443672, Registre du commerce Soleure, (241)
Oeko Fauna + Flora GmbH, in Derendingen, CH-251.4.000.195-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S. 15, Publ. 4922310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse Goetschi, Jacqueline, von La Roche, Pont-la-Ville und Galmiz, in Ponto Valentino (Acquarossa), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Castro (Acquarossa)];
Interreviso GmbH, in Uznach (CH-320.4.042.000-0), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4922310, Registre du commerce Soleure, (241)
Oeko Flora GmbH, bisher in Luterbach, CH-251.4.000.195-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 13, Publ. 3394868).
Statutenänderung:
27.02.2009.
Firma neu:
Oeko Fauna + Flora GmbH.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
bei Daniel Glutz, Widligasse 11, 4552 Derendingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Max, von Trub, in Luterbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse Goetschi, Jacqueline, von La Roche, Pont-la-Ville und Galmiz, in Castro (Acquarossa), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Torre, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Goetschi, René, von Galmiz, in Castro (Acquarossa), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Torre, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.