Adresse
c/o Stefan Oester
Egernschwandweg 3
3715 Adelboden
Renseignements sur Oberland Holz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Oberland Holz AG
- Oberland Holz AG a son siège social à Adelboden et est actif. Elle opère dans le domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois».
- Oberland Holz AG a 4 personnes à la direction.
- Le 11.01.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Oberland Holz AG est le suivant : CHE-321.751.941.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Jolanda Reichen-Von Deschwanden,
Stefan Oester,
Thomas Oester
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.09.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Adelboden
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.051.738-5
IDE/TVA
CHE-321.751.941
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Aufbereitung, Bearbeitung und der Handel mit Holz jeglicher Art oder mit anderen Energieträgern, die Ausführung von Spezialarbeiten sowie die Verarbeitung und der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand AG | Aeschi bei Spiez | 11.01.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Bern | 11.06.2019 | 10.01.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Oberland Holz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005069986, Registre du commerce Berne, (36)
Oberland Holz AG, in Adelboden, CHE-321.751.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-454.531.476), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Stefan, von Frutigen, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
von Kaenel Treuhand AG (CHE-465.870.497), in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004647758, Registre du commerce Berne, (36)
Oberland Holz AG, in Adelboden, CHE-321.751.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2011, S.0, Publ. 6326212). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Deschwanden, Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichen, Jolanda, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-454.531.476), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6326212, Registre du commerce Berne, (36)
Oberland Holz AG, in Adelboden, CH-036.3.051.738-5, c/o Stefan Oester, Egernschwandweg 3, 3715 Adelboden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Aufbereitung, Bearbeitung und der Handel mit Holz jeglicher Art oder mit anderen Energieträgern, die Ausführung von Spezialarbeiten sowie die Verarbeitung und der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oester, Stefan, von Frutigen, in Adelboden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
von Deschwanden, Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenbach, Christian, von Adelboden, in Adelboden, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Oester, Thomas, von Frutigen, in Adelboden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.