Renseignements sur nux sana Genossenschaft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de nux sana Genossenschaft
- nux sana Genossenschaft de Waldstatt est active dans le domaine «Intermédiaires commerciaux dans divers domaines» et est actif.
- nux sana Genossenschaft a été fondée le 08.02.2018.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.11.2023.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI nux sana Genossenschaft.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.02.2018
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Waldstatt
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.083.798-2
IDE/TVA
CHE-459.718.970
Secteur
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern in gemeinsamer Selbsthilfe in günstiger Weise Waren und Dienstleistungen im Bereich der Drogerie- und Apothekenprodukte zu vermitteln; unter Wahrung und zur Stärkung der Unabhängigkeit ihrer Mitglieder, durch gemeinsame Selbsthilfe deren Wissen und Kräfte zu ihrem eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gemeinschaft im Hinblick auf eine Erhöhung ihrer Bedeutung als Gesprächs-, Handels- und Wirtschaftspartner zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour nux sana Genossenschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005876470, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
nux sana Genossenschaft, in Waldstatt, CHE-459.718.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Anton, von Solothurn, in Selzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Marianne, von Sachseln, in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005573998, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
nux sana Genossenschaft, in Goldach, CHE-459.718.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, S.0, Publ. 4052971). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Waldstatt im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005573970, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
nux sana Genossenschaft, bisher in Goldach, CHE-459.718.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052971).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Sitz neu:
Waldstatt.
Domizil neu:
Schäfliwis 22, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Simon, von Wohlen bei Bern, in Horriwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sammt, Mireille, von Langnau im Emmental, in Corgémont, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amhof, Raphael, von Auw, in Waldstatt, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horn].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.