Renseignements sur NUM AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NUM AG
- NUM AG est active dans le secteur «Commerce de produits informatiques et de communication» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Lustmühle.
- La direction de l’entreprise NUM AG est composée de 8 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 20.06.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AR est le suivant: CHE-105.883.069.
- La base de données IPI contient actuellement 2 marques pour l'entreprise NUM AG.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
Massimiliano Menegotto,
Andreas Hartig,
Roger Brüllhardt,
Xavier Molinet
les plus récents personnes habilitée à signer
Adrian Kiener,
Massimiliano Menegotto,
Andreas Hartig,
Peter-Hans von Rüti,
Roger Brüllhardt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.12.1981
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Teufen (AR)
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.010.606-7
IDE/TVA
CHE-105.883.069
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Herstellung sowie Kauf und Verkauf von elektronischen Geräten, Software und Gesamtsystemen, insbesondere für die Automation von Maschinen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt beteiligen oder diesen Finanzdienstleistungen erbringen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 30.11.2006 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | 15.03.2005 | 29.11.2006 | |
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | <2004 | 14.03.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MUM Ltd
- MUM SA
- NUM Güttinger AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
19.02.1998 | actif | 06736/1997 | |
16.01.1998 | radiée | 03496/1997 |
Dernières notifications FOSC pour NUM AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006062452, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
NUM AG, in Teufen (AR), CHE-105.883.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Taichung City (TW), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005780421, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
NUM AG, in Teufen (AR), CHE-105.883.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490490).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menegotto, Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Vedano Olona (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiggensbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
von Rüti, Peter, von Zürich, in Teufen (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates].
Numéro de publication: HR02-1005490490, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
NUM AG, in Teufen (AR), CHE-105.883.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmünder, Josef Johann, von Appenzell, in Gais, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiggensbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.