Renseignements sur NOVAREN SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NOVAREN SA
- NOVAREN SA a son siège social à Tannay et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le 30.12.2019, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-407.204.043.
- Entreprises avec la même adresse comme NOVAREN SA: Baylington SA, Delfini SA, JOFIDRO SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.10.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tannay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-660.3.229.019-4
IDE/TVA
CHE-407.204.043
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseils, études, achat, vente, détention, administration et gestion de toutes participations, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers, dont l'affectation sera exclusivement commerciale, s'ils sont sis en Suisse; exécution de tous contrats commerciaux, redevances et licences, ainsi que l'exercice d'activités de financement, de contrôle et de conseil en faveur des entreprises et sociétés auxquelles elle participe et l'octroi de garanties à celles-ci (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NOVAREN SA
Numéro de publication: HR02-1004795782, Registre du commerce Vaud, (550)
NOVAREN SA, précédemment à Genève, CHE-407.204.043 (FOSC du 21.10.2019, p. 0/1004742005). Statuts modifiés le 16 décembre 2019. Siège transféré à Tannay.
Nouvelle adresse:
Chemin des Couleuvres 8B, 1295 Tannay. L'administrateur Huet Gauthier Jean Guillaume se prénomme désormais Huet Gauthier Jean Guillaume dit Guy.
Numéro de publication: HR02-1004795920, Registre du commerce Genève, (660)
NOVAREN SA, à Genève, CHE-407.204.043 (FOSC du 21.10.2019, p. 0/1004742005). Par suite du transfert de son siège à Tannay, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: HR01-1004742005, Registre du commerce Genève, (660)
NOVAREN SA, à Genève, Quai du Seujet 30, 1201 Genève, CHE-407.204.043. Nouvelle société anonyme. Statuts du 09.10.2019.
But:
conseils, études, achat, vente, détention, administration et gestion de toutes participations, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers, dont l'affectation sera exclusivement commerciale, s'ils sont sis en Suisse;
exécution de tous contrats commerciaux, redevances et licences, ainsi que l'exercice d'activités de financement, de contrôle et de conseil en faveur des entreprises et sociétés auxquelles elle participe et l'octroi de garanties à celles-ci (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.
Administrateur:
Huet Gauthier Jean Guillaume, des Pays-Bas, à La Rippe, avec signature individuelle. Selon déclaration du 09.10.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.