Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Kapital in CAD
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Northland Resources SA, Luxembourg, Zweigniederlassung Schaffhausen
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.09.2010
Radiation du registre du commerce
29.12.2014
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Schaffhausen
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.9.016.926-9
IDE/TVA
CHE-115.950.419
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Finanzaktivitäten im Bereich Akquisition, Erkundung und Entwicklung von Bergbauliegenschaften.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Northland Resources SA, Luxembourg, Schaffhausen Branch
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Northland Resources SA, Luxembourg, Zweigniederlassung Schaffhausen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1904855, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Northland Resources SA, Luxembourg, Zweigniederlassung Schaffhausen, in Schaffhausen, CHE-115.950.419, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526257).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (LU). Löschung infolge Aufgabe des Geschäftsbetriebes.
Numéro de publication: 1526257, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Northland Resources SA, Luxembourg, Zweigniederlassung Schaffhausen, in Schaffhausen, CHE-115.950.419, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6760826).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (LU).
Kapital Hauptsitz neu:
CAD 417'223.53;
Liberierung: CAD 417'223.53 [bisher: Kapital Hauptsitz: CAD 51'417'889.90;
Liberierung: CAD 51'417'889.90].Angaben zur Zweigniederlassung neu: Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 114 HRegV angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hvide, Anders, von Norwegen, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mäkelä, Tuomo, von Finnland, in Oulu (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Solberg, Birger, von Norwegen, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pettifor, Stewart, von England, in Stokesley (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kinnunen, Matti, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raihle, Carl-Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Västeras (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6760826, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Northland Resources SA, Luxembourg, Zweigniederlassung Schaffhausen, in Schaffhausen, CH-290.9.016.926-9, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S. 13, Publ. 5809106).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (LU).
Kapital Hauptsitz neu:
CAD 51'417'889.90;
Liberierung: CAD 51'417'889.90 [bisher: Kapital Hauptsitz: CAD 182'460'901.98;
Liberierung: CAD 182'460'901.98].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morrow, Arden B., von den USA, in Castle Rock, CO (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kinnunen, Matti, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raihle, Carl-Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Västeras (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.