Adresse
c/o Beat Nigg
Sut Rieven 11
7013 Domat/Ems
Renseignements sur Nibe GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Nibe GmbH
- Nibe GmbH a son siège social à Domat/Ems et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction de l’entreprise Nibe GmbH est composée de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.04.2017. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Nibe GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Domat/Ems
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.001.441-0
IDE/TVA
CHE-110.502.456
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import und Export von Produkten aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Reha-Center Nigg GmbH
- toco GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nibe GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3482257, Registre du commerce Grisons, (350)
Reha-Center Nigg GmbH, in Domat/Ems, CHE-110.502.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1866253).
Statutenänderung:
07.04.2017.
Firma neu:
Nibe GmbH.
Zweck neu:
Import und Export von Produkten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nigg, Stefan, von Pfäfers, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigg, Beat, von Pfäfers, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1866253, Registre du commerce Grisons, (350)
Reha-Center Nigg GmbH, in Chur, CHE-110.502.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 10, Publ. 5487788).
Statutenänderung:
01.12.2014.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
c/o Beat Nigg, Sut Rieven 11, 7013 Domat/Ems. [Änderung einer weiteren nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Numéro de publication: 5487788, Registre du commerce Grisons, (350)
toco GmbH, in Chur, CH-350.4.001.441-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 16, Publ. 5091034).
Statutenänderung:
28.01.2010.
Firma neu:
Reha-Center Nigg GmbH.
Domizil neu:
Tittwiesenstrasse 61, 7000 Chur.
Zweck neu:
Herstellung, Anpassung, Verkauf und Beratung von Rollstühlen und sämtlichen Rehabilitationsartikeln, Reparaturen und Service aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi-Burger, Leonore, von Maienfeld, in Hagneck, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rüedi, Christian, von Maienfeld, in Hagneck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigg, Beat, von Pfäfers, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nigg, Stefan, von Pfäfers, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.