Renseignements sur Nebia Bienne spectaculaire
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Nebia Bienne spectaculaire
- Nebia Bienne spectaculaire a son siège social à Biel/Bienne et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Activités créatives, artistiques et de spectacle».
- Nebia Bienne spectaculaire a été fondée le 11.03.1996.
- Le 05.08.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'organisation est CHE-108.677.684.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil de fondation
Martin Zeller,
Benoît Defrasne,
Bernhard Johannes Fibicher,
Catherine Liliane Bellini,
Julien Olivier Steiner
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Zeller,
Benoît Defrasne,
Bernhard Johannes Fibicher,
Catherine Liliane Bellini,
Julien Olivier Steiner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.03.1996
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.7.005.903-9
IDE/TVA
CHE-108.677.684
Secteur
Activités créatives, artistiques et de spectacle
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but de proposer pour la ville de Bienne et sa région une offre de grande qualité dans le domaine des arts de la scène prioritairement francophone. Dans ce but, elle met notamment sur pied une saison théâtrale annuelle à Bienne. La fondation assume en particulier des tâches découlant des contrats de prestations/subventionnements qu'elle passe avec les corporations de droit public responsables de son financement. Elle peut collaborer avec d'autres institutions poursuivant le même but et organiser d'autres manifestations pour la promotion des arts de la scène.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arista Fiduciaire SA | Biel/Bienne | 23.09.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Fidac S.A., Bienne | Biel/Bienne | 17.06.2009 | 22.09.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation des Spectacles français
- Fondation du théâtre d'expression française FTEF
- Fondation du théâtre d'expression française ETEF
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nebia Bienne spectaculaire
Numéro de publication: HR02-1006099614, Registre du commerce Berne, (36)
Nebia Bienne spectaculaire, à Biel/Bienne, CHE-108.677.684, fondation (No. FOSC 204 du 20.10.2023, Publ. 1005865273).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Villars, Roland, de Evilard, à Frinvillier (Sauge), vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Clénin, Julien, de Ligerz, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Liechti Gertsch, Therese, de Landiswil, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Meia, Jean Steve, de Neuchâtel, à La Neuveville, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Nidau, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Kocher, Raphaël, de Schwadernau, à Nidau, administrateur, avec signature collective à deux;
Dubar, Marie-Hélène, de Biel/Bienne, à Biel/Bienne, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zeller, Martin, de Sigriswil, à Biel/Bienne, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Bellini, Catherine Liliane, de Röthenbach im Emmental, à Bern, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Defrasne, Benoît, de Nidau, à Nidau, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Fibicher, Bernhard Johannes, de Mörel-Filet, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Mercier-Vaucher, Nathalie, de Val-de-Travers, à Tramelan, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rota, Mathias, de Haute-Ajoie, à Neuchâtel, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Steiner, Julien, de Signau, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005865273, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation des Spectacles français, à Biel/Bienne, CHE-108.677.684, fondation (No. FOSC 113 du 14.06.2022, Publ. 1005494628).
Modification de l'acte de fondation:
31.08.2023.
Nouveau nom:
Nebia Bienne spectaculaire.
Nouveau but:
La fondation a pour but de proposer pour la ville de Bienne et sa région une offre de grande qualité dans le domaine des arts de la scène prioritairement francophone. Dans ce but, elle met notamment sur pied une saison théâtrale annuelle à Bienne. La fondation assume en particulier des tâches découlant des contrats de prestations/subventionnements qu'elle passe avec les corporations de droit public responsables de son financement. Elle peut collaborer avec d'autres institutions poursuivant le même but et organiser d'autres manifestations pour la promotion des arts de la scène.
Numéro de publication: 3620163, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation des Spectacles français, à Biel/Bienne, CHE-108.677.684, fondation (No. FOSC 90 du 12.05.2015, Publ. 2148493).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boesch, Jan, de Stein (SG), à La Neuveville, membre, avec signature collective à deux;
Hamdaoui, Mohamed, de Biel/Bienne, à Biel/Bienne, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berger-Brunner, Fabienne, de Boswil, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Nidau, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Dubar, Marie-Hélène, de Biel/Bienne, à Biel/Bienne, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux [précédemment: ressortissante française, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec un membre];
Debétaz, Marynelle, de Fey, à Biel/Bienne, directrice, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un membre];
Diaz, Juan, de Fribourg, à Fribourg, directeur adjoint, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.