Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur NA Sonderegger AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.2011
Radiation du registre du commerce
11.06.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Herisau
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.017.057-6
IDE/TVA
CHE-405.934.691
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Maschinen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet von Reinigungssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 24.06.2011 | 10.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- NA Sonderegger Ltd.
- NA Sonderegger SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NA Sonderegger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1547261, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
NA Sonderegger AG, in Herisau, CHE-405.934.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 958281).
Löschungsgrund:
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Nilfisk Advance AG, in Kirchberg SG (CHE-105.981.660), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 958281, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
NA Sonderegger AG, in Herisau, CH-300.3.017.057-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Heinz, von Rehetobel, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Reinhard Mann oder Josef Brändle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mann, Dr.
Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher:
mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Heinz Sonderegger oder Paul Hauser);
Brändle, Josef, von Bütschwil-Ganterschwil, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Hauser [bisher: von Bütschwil, Kollektivunterschrift zu zweien mit Heinz Sonderegger oder Paul Hauser].
Numéro de publication: 7213734, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
NA Sonderegger AG, in Herisau, CH-300.3.017.057-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, Publ. 6595084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obernosterer, Stefan, von Basel, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Heinz Sonderegger oder Paul Hauser.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voyame, Marcel, von Haute-Sorne, in Wohlen AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Hauser;
Sonderegger, Heinz, von Rehetobel, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Reinhard Mann oder Josef Brändle (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Reinhard Mann, Stefan Obernosterer oder Josef Brändle);
Hauser, Paul, von Schwyz und St. Gallen, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Reinhard Mann, Marcel Voyame oder Josef Brändle (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Reinhard Mann, Stefan Obernosterer oder Josef Brändle).