Renseignements sur My Media SWISS GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de My Media SWISS GmbH
- My Media SWISS GmbH est active dans le secteur «Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern.
- L’entreprise a été fondée en 24.10.2022 et a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.06.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI My Media SWISS GmbH.
- Exactement à cette adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Artapix GmbH, Koch Roland Reinigungen GmbH, KravarTherapie GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.10.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.815.220-5
IDE/TVA
CHE-493.655.886
Secteur
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Drucksachen und Werbung, die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, das Design, die Produktion und den Verkauf von Verpackungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Marketings und der Produktion von audiovisuellen Inhalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour My Media SWISS GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005780099, Registre du commerce Lucerne, (100)
My Media SWISS GmbH, in Luzern, CHE-493.655.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592007).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leinwather, Jozef, von Luzern, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danilevica, Ludmila, lettische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hofgeismar (DE)].
Numéro de publication: HR01-1005592007, Registre du commerce Lucerne, (100)
My Media SWISS GmbH, in Luzern, CHE-493.655.886, Ruopigenplatz 16, 6015 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Drucksachen und Werbung, die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, das Design, die Produktion und den Verkauf von Verpackungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Marketings und der Produktion von audiovisuellen Inhalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 22.09.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Danilevica, Ludmila, lettische Staatsangehörige, in Hofgeismar (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leinwather, Jozef, von Luzern, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.