Adresse
c/o Marcel Séverin
Oberblattstrasse 6
8832 Wollerau
Renseignements sur MSH Beteiligungen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MSH Beteiligungen AG
- MSH Beteiligungen AG a son siège social à Wollerau et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise MSH Beteiligungen AG est composée de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 17.03.2014.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SZ avec l’IDI CHE-110.117.911.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wollerau
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.034.966-8
IDE/TVA
CHE-110.117.911
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, vente, détention et administration de participations.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 30.12.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiducia-Révision S.A. | Chavannes-près-Renens | <2004 | 29.12.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MSH Participations SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MSH Beteiligungen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1400759, Registre du commerce Schwyz, (130)
MSH Beteiligungen AG, in Wollerau, CHE-110.117.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1262115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Séverin, Marcel, von Lutry, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Séverin, Cyril, von Lutry, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1262115, Registre du commerce Schwyz, (130)
MSH Beteiligungen AG, in Wollerau, CHE-110.117.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 30, Publ. 5107956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiducia-Révision S.A. (CH-550.0.141.020-2), in Chavannes-près-Renens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Pully, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5108462, Registre du commerce Vaud, (550)
MSH Participations SA, à Saint-Sulpice (VD), CH-550-1034966-8, acquisition, vente, détention et administration de participations (FOSC du 04.09.2007, p. 16/4094582). La société ayant transféré son siège à Wollerau sous la raison de commerce MSH Beteiligungen AG (MSH Participations S.A.), la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.