Renseignements sur MOWO GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MOWO GmbH
- MOWO GmbH a son siège social à Meggen et est actif. Elle opère dans le domaine «Gestion de fonds».
- MOWO GmbH a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.07.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.064.781.
- Outre l’entreprise MOWO GmbH il sont inscrits 4 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Acontax AG, artfact Daniel Marti, Balder GmbH.
Direction (4)
les plus récents personnes habilitée à signer
Maria Monika Präuner,
Frank Präuner,
Wolfgang Ferdinand Präuner,
Daniel Marti
Organe de gestion
Maria Monika Präuner,
Frank Präuner,
Wolfgang Ferdinand Präuner,
Daniel Marti
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.05.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Meggen
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.026.988-3
IDE/TVA
CHE-110.064.781
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwaltung von eigenen Vermögenswerten, insbesondere von Wertschriften, Liegenschaften und Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften, Immaterialgüterrechten, Patenten und Lizenzen; Beteiligungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MOWO GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004930584, Registre du commerce Lucerne, (100)
MOWO GmbH, in Meggen, CHE-110.064.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192627).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MOWO Holding GmbH, in Wollerau (CHE-110.064.338) gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 598'906.00 - unter welchen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft den anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteil der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOWO Holding GmbH (CHE-110.064.338), in Wollerau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Präuner, Monika, von Wollerau, in Wollerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 3192627, Registre du commerce Lucerne, (100)
MOWO GmbH, in Meggen, CHE-110.064.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, Publ. 4952912).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOWO Holding GmbH (CHE-110.064.338), in Wollerau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00 [bisher: MOWO Holding GmbH, in Wollerau (CH-130.4.008.838-3)];
Präuner, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Präuner, Monika, von Wollerau, in Wollerau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Präuner, Wolfgang Ferdinand, von Wollerau, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numéro de publication: 4952912, Registre du commerce Lucerne, (100)
MOWO GmbH, in Meggen, CH-100.4.026.988-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 8, Publ. 1142482).
Statutenänderung:
25.03.2009. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Präuner, Wolfgang Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
MOWO Holding GmbH, in Wollerau (CH-130.4.008.838-3), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.-- [bisher: MOWO Holding GmbH, in Wollerau, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.