Renseignements sur Molkereigenossenschaft Hütten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Molkereigenossenschaft Hütten
- Molkereigenossenschaft Hütten est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Hütten.
- La direction se compose de 7 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.12.2021.
- L’organisation Molkereigenossenschaft Hütten est inscrite sous l’IDI CHE-101.650.170.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Daniel Zollinger,
Simon Strickler,
Peter Lussi,
Christian Hitz,
Felix Züger
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.05.1933
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Wädenswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.901.215-0
IDE/TVA
CHE-101.650.170
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt: Den bestmöglichen Verkauf, bzw. die bestmögliche Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch. Förderung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Förderung der Bewirtschaftung sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Gemeinde Hütten und angrenzender Umgebung. Förderung beruflicher und fachlicher Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen und von Vorträgen und Kursen. Die Genossenschaft kann Grundstücke bebauen, erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann ihre Tätigkeit auf dem Weg der Statutenrevision auch auf andere Gebiete ausdehnen oder abändern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Molkereigenossenschaft Hütten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005355294, Registre du commerce Zurich, (20)
Molkereigenossenschaft Hütten, in Wädenswil, CHE-101.650.170, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Christian, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Strickler, Simon, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zollinger, Daniel, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005003423, Registre du commerce Zurich, (20)
Molkereigenossenschaft Hütten, in Wädenswil, CHE-101.650.170, Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsener, Albert, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Peter, von Stans, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004633291, Registre du commerce Zurich, (20)
Molkereigenossenschaft Hütten, in Wädenswil, CHE-101.650.170, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541266).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt: Den bestmöglichen Verkauf, bzw. die bestmögliche Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch. Förderung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Förderung der Bewirtschaftung sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Gemeinde Hütten und angrenzender Umgebung. Förderung beruflicher und fachlicher Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen und von Vorträgen und Kursen. Die Genossenschaft kann Grundstücke bebauen, erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann ihre Tätigkeit auf dem Weg der Statutenrevision auch auf andere Gebiete ausdehnen oder abändern.
Anteilscheine neu:
CHF 1'000.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen über die Haftbarkeit und Nachschusspflicht wurden aufgehoben.] [gestrichen: Haftung: Mit Haftbarkeit und unbeschränkter Nachschusspflicht.].
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen per E-Mail oder einfache Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthard, Alfred, von Schönenberg ZH, in Schönenberg ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Christian, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hütten, in Hütten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ziegler, Urs, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hütten, in Hütten];
Grätzer, Beat, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Hütten, in Hütten];
Züger, Felix, von Schübelbach, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.