Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Möbel Hubacher AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.2014
Radiation du registre du commerce
15.05.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rothrist
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.038.386-2
IDE/TVA
CHE-162.325.345
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwaltung, Erstellung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften - unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) - sowie Handel mit und Fabrikation von Möbeln, vollständigen Aussteuern, Haushaltsgegenständen sowie Import und Export von Waren aller Art; kann Gastronomiebetriebe führen und Events durchführen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen - unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) -, ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interesse dieser Gruppe berücksichtigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 28.10.2015 | 14.05.2020 | |
LB Treuhand AG | Zofingen | 30.06.2014 | 27.10.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Möbel Hubacher Betriebs AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Nichts lieber als das. | - | radiée | 52427/2016 |
Dernières notifications FOSC pour Möbel Hubacher AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004890819, Registre du commerce Argovie, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847847). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Möbel Svoboda AG, in Jonschwil (CHE-107.270.334), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004847847, Registre du commerce Argovie, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrecht, Rudolf, von Balsthal, in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brozovic, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lefort, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Lutry, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Seifert, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004826309, Registre du commerce Argovie, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrecht, Rudolf, von Balsthal, in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosin, Ivan, von Bönigen, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lefort, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brozovic, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seifert, Nikola, österreichische Staatsangehörige, in Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.