Renseignements sur MLG Generalunternehmung AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MLG Generalunternehmung AG
- MLG Generalunternehmung AG de Bern est active dans le domaine «Bâtiments général» et est actif.
- La direction de l’entreprise MLG Generalunternehmung AG est composée de 6 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 04.07.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.481.788.
- Entreprises avec la même adresse: MLG Holding AG, MLG Immobilien AG, MLG Malerei und Gipserei AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Benjamin Matthias Vögeli,
Peter Bernard Arnold,
Urs Neuenschwander,
Rolf Marti,
René Lanz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.04.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.025.373-7
IDE/TVA
CHE-105.481.788
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planen, Erstellen und Verkauf von Bauten als Generalunternehmerin sowie Handel mit Waren aller Art; sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kerényi Balzli Treuhand AG | Köniz | 11.12.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grossglauser Treuhand AG | Worb | <2004 | 21.11.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MLG Generalunternehmung AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006075396, Registre du commerce Berne, (36)
MLG Generalunternehmung AG, in Bern, CHE-105.481.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004837993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Norbert, von Kippel, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andreas, von Konolfingen, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004837993, Registre du commerce Berne, (36)
MLG Generalunternehmung AG, in Bern, CHE-105.481.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921987).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, René, von Herznach, in Niederscherli (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Marti, Rolf, von Fraubrunnen, in Hünibach (Hilterfingen), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Arnold, Peter Bernard, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Vögeli, Benjamin Matthias, von Fraubrunnen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3921987, Registre du commerce Berne, (36)
MLG Generalunternehmung AG, in Bern, CHE-105.481.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3884395).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerényi Balzli Treuhand AG (CHE-214.294.151), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.