Renseignements sur Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS)
- Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS) est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Grüningen.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 29.06.2017.
- Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS) est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-103.139.971.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.12.1971
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Grüningen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.6.900.295-8
IDE/TVA
CHE-103.139.971
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kontakt mit isolierten Stämmen aufzunehmen, welche noch keine geschrie- bene Sprache haben; sprachmethodische Forschungen zu machen, Grammatiken, Lesefibeln und Auszüge der Bibel herzustellen; diesen Stämmen das Leben in ihrer eigenen Sprache beizubringen und im Blick auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen bekannt zu machen, eventuell durch Bibelkurse.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Mission unterbibellosen Stämmen MUBS
- Mission unter bibellosen Stämmen MUBS
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS)
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3610437, Registre du commerce Zurich, (20)
Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS), in Grüningen, CHE-103.139.971, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1316089). [Neue] Weitere Adresse: Postfach 290, 4009 Basel.
Numéro de publication: 1316089, Registre du commerce Zurich, (20)
Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS), in Grüningen, CHE-103.139.971, Verein (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 28, Publ. 5510054).
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Karl, von Lützelflüh, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Daniel, von Lützelflüh, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in St-Louis (FR), Vizepräsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5510054, Registre du commerce Zurich, (20)
Mission unter bibellosen Stämmen (MUBS), in Zürich, CH-020.6.900.295-8, Verein (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2000, S. 5866).
Statutenänderung:
08.02.2010.
Sitz neu:
Grüningen.
Domizil neu:
Tränkebachstrasse 12, 8627 Grüningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Anton, von Wohlen b. Bern, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Huckendubler, Margrith, französische Staatsangehörige, in Zürich, M und Sachverwalterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Karl, von Lützelflüh, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Neuhaus, Daniel, von Lützelflüh, in St-Louis (FR), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Kohler, Margrit, von Schattenhalb, in Grüningen, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Neuhaus, Annette, von Lützelflüh, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.