Renseignements sur Miro-Kredit AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Miro-Kredit AG
- Miro-Kredit AG a son siège social à Basel et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Services pour les banques et instituts de crédit».
- Miro-Kredit AG a été fondée le 01.01.1903.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.01.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Miro-Kredit AG est le suivant : CHE-108.035.540.
- Aeternus AG, Araks-Ellis AG, Bärty + Tilly Deppeler Stiftung sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1903
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.017.428-6
IDE/TVA
CHE-108.035.540
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Büros für die Vermittlung von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Immobilien, Patente etc. erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alpha Revisions AG | Basel | <2004 | 12.09.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
MIRO KREDIT | 19.01.2023 | actif | 00338/2023 |
Dernières notifications FOSC pour Miro-Kredit AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005064145, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Miro-Kredit AG, in Basel, CHE-108.035.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062185).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Desancic, Nikola, von Basel, in Stein (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Desancic, Nedeljka, von Basel, in Stein (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numéro de publication: HR02-1005062185, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Miro-Kredit AG, in Basel, CHE-108.035.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, S.0, Publ. 1128343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Desancic, Miroslav, von Basel, in Stein AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1128343, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Miro-Kredit AG, in Basel, CH-400.3.017.428-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S. 7, Publ. 5809082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Desancic, Miroslav, von Basel, in Stein AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Desancic, Nikola, von Basel, in Stein AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.