Renseignements sur MIRO Gelato GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MIRO Gelato GmbH
- MIRO Gelato GmbH a son siège social à Uster, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 21.09.2005.
- Le 02.09.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise MIRO Gelato GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-112.528.099.
- Pacchetto GmbH Schuh- und Schlüsselservice Uster, Pacchetto GmbH, Kiosk am Ecke, ZAV Logistik AG ont la même adresse comme MIRO Gelato GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.09.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Uster
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.031.771-2
IDE/TVA
CHE-112.528.099
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Gelati und anderen konsumfertigen Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MIRO Gelato GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006119054, Registre du commerce Zurich, (20)
MIRO Gelato GmbH, in Uster, CHE-112.528.099, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, S.0, Publ. 2862537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Noia, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2862537, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010 publizierten TR-Eintrag Nr. 20'163 vom 01.06.2010MIRO Gelato GmbH, in Uster, CHE-112.528.099, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838917). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Numéro de publication: 2838917, Registre du commerce Zurich, (20)
MIRO Gelato GmbH, in Uster, CHE-112.528.099, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crovace, Leonardo, italienischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Noia, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].