Renseignements sur Mirand AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mirand AG
- Mirand AG de Wangen SZ est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 02.08.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.292.951.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Miu AG, Ruand AG, Schättin Verwaltungen.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wangen (SZ)
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.009.200-8
IDE/TVA
CHE-110.292.951
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft beteiligt sich an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklungen des Unternehmens zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Assembling GmbH in Liquidation | Freienbach | <2004 | 22.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mirand AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005808206, Registre du commerce Schwyz, (130)
Mirand AG, in Wangen (SZ), CHE-110.292.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631303).
Domizil neu:
Mühlestrasse 16, 8855 Wangen SZ.
Numéro de publication: HR02-1004631303, Registre du commerce Schwyz, (130)
Mirand AG, in Wangen (SZ), CHE-110.292.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schättin, Heinz, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schättin, Beatrice, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4305133, Registre du commerce Schwyz, (130)
Mirand AG, in Wangen (SZ), CHE-110.292.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feusi, Werner, von Feusisberg, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Martin, von Schwyz, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schättin, Heinz, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.