Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.05.1944
Radiation du registre du commerce
17.12.2010
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Gsteig
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.008.866-8
IDE/TVA
CHE-101.864.162
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Wirtschaftliche Förderung der angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5945746, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig in Liquidation, in Gsteig, CH-092.5.008.866-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 4, Publ. 4974276). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4974276, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig, in Gsteig, CH-092.5.008.866-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 4, Publ. 4539334).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Fritz Schallenberg, Bühl, 3784 Feutersoey. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Michel, von Saanen, in Gsteig, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Perreten, Ueli, von Lauenen, in Gsteig, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gander, David, von Saanen, in Gsteig, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schallenberg, Fritz, von Därstetten, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liq. [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: 4539334, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig, in Gsteig, CH-092.5.008.866-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 13.05.1988, S. 1961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Fridolin, von Netstal, in Feutersoey (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Walo, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Christian, von Gsteig, in Gsteig, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schallenberg, Hanspeter, von Därstetten, in Gsteig, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ziörgen, Hans, von Zweisimmen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, David, von Saanen, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Ueli, von Lauenen, in Gsteig, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Michel, von Saanen, in Gsteig, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten ;
Schallenberg, Fritz, von Därstetten, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten ;
Gander, Markus, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldi, Harald, von Saanen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.