Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.01.1984
Radiation du registre du commerce
07.08.2008
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Gsteigwiler
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.002.313-8
IDE/TVA
CHE-102.249.321
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe: die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch in eigener Regie oder durch einen Milchkäufer; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft durch Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität und Einführung rationeller Betriebs- und Verwertungsmethoden sowie die Anteilnahme an den Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Milchgenossenschaft Gsteigwiler
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4604264, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation, in Gsteigwiler, CH-092.5.002.313-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2006, S. 4, Publ. 3387642). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht .
Numéro de publication: 3387642, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Gsteigwiler, in Gsteigwiler, CH-092.5.002.313-8.
Auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe:
die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch in eigener Regie oder durch einen Milchkäufer, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.1994, S. 6648).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Hansruedi Feuz-Mäder, Hobacher, 3814 Gsteigwiler. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.4.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz-Schneider, Ruth, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz-Mäder, Hansruedi, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feuz-Zingrich, Fritz, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feuz-Tschiemer, Kurt, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Gsteigwiler, in Gsteigwiler (SHAB Nr.13 vom 17.1.1984, S.175).
Ausgeschiedene Person und erloschene Unterschrift:
Hanspeter Feuz-Schneider, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottfried Wyss-Inäbnit, Mitglied ohne Unterschrift (bisher Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien), Hansruedi Feuz-Mäder, von und in Gsteigwiler, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher Mitglied), Ruth Feuz-Schneider, von und in Gsteigwiler, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Domizil nun:
beim Präsidenten Hansruedi Feuz-Mäder, Hobacher, Gsteigwiler (bisher beim Präsidenten Gottfried Wyss-Inäbnit, Halten, Gsteigwiler).