Renseignements sur Milchgenossenschaft Ettingen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Milchgenossenschaft Ettingen
- Milchgenossenschaft Ettingen de Ettingen est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires» et est actif.
- L’organisation a été fondée en 13.10.1905 et a 4 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 09.12.2016.
- L'IDE déclaré est CHE-103.865.304.
Direction (4)
les plus récents membres de l'administration
Christian Patrik Thüring,
Thomas Schaub,
Franz Schaub,
Peter Brodmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Patrik Thüring,
Thomas Schaub,
Franz Schaub,
Peter Brodmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.10.1905
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Ettingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.5.910.422-1
IDE/TVA
CHE-103.865.304
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch; Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder; Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung von Ettingen mit Milch und übrigen Frischprodukten; Förderung der Qualitätsproduktion der Milch.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Milchgenossenschaft Ettingen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3212879, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Milchgenossenschaft Ettingen, in Ettingen, CHE-103.865.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2405463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub-Fohrler, Fredy, von Ettingen, in Ettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöcklin-Born, Eduard, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thüring, Christian, von Ettingen, in Ettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Thomas, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2405463, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Milchgenossenschaft Ettingen, in Ettingen, CHE-103.865.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2001, S. 6374).
Statutenänderung:
14.03.2009.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mittels Brief oder Zirkular. Gemäss Erklärung vom 18.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Milchgenossenschaft Ettingen, in Ettingen, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.1996, S. 3220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodmann-Thüring, Peter, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Schaub-Calonégo, Franz, von Ettingen, in Ettingen, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar und Kassier].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.