Renseignements sur MG Capital AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MG Capital AG
- MG Capital AG a son siège social à Kilchberg ZH et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Gestion de fonds».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.03.2022.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI MG Capital AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.06.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kilchberg (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.050.238-5
IDE/TVA
CHE-330.045.500
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, Vergabe von Finanzierungen, Darlehen, etc. an andere Gesellschaften oder Privatpersonen, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Es werden keine bewilligungspflichtigen Tätigkeiten (gem. Art. 17 FINIG) ausgeübt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MG Capital Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MG Capital AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005427983, Registre du commerce Zurich, (20)
MG Capital AG, in Kilchberg (ZH), CHE-330.045.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270273).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Hans Christian Emanuel, von Otelfingen, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005270273, Registre du commerce Zurich, (20)
MG Capital AG, in Kilchberg (ZH), CHE-330.045.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matheis, Fabian, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Jürgen M., von Kloten, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005209690, Registre du commerce Zurich, (20)
MG Capital AG (MG Capital Ltd), in Kilchberg (ZH), CHE-330.045.500, Paradiesstrasse 35, 8802 Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2021. 26.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, Vergabe von Finanzierungen, Darlehen, etc. an andere Gesellschaften oder Privatpersonen, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Es werden keine bewilligungspflichtigen Tätigkeiten (gem. Art. 17 FINIG) ausgeübt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Matheis, Fabian, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.