Renseignements sur Metzgerei Spiess GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Metzgerei Spiess GmbH
- Metzgerei Spiess GmbH avec son siège à Lenzerheide/Lai est actif. Metzgerei Spiess GmbH est active dans le domaine «Transformation de la viande et du poisson».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 24.06.2016, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GR sous l’IDI CHE-114.526.763.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.10.2008
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vaz/Obervaz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.002.377-7
IDE/TVA
CHE-114.526.763
Secteur
Transformation de la viande et du poisson
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Führung und der Betrieb von Metzgereien sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere die Produktion von Fleisch- und Wurstwaren und der Fleischhandel; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Stahel Partner AG | Klosters | 11.06.2014 | 23.06.2016 | |
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | 08.10.2008 | 10.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Metzgerei Spiess GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2911739, Registre du commerce Grisons, (350)
Metzgerei Spiess GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-114.526.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1547367). Gemäss Erklärung vom 03.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel Partner AG (CHE-107.949.414), in Klosters (Klosters-Serneus), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1547367, Registre du commerce Grisons, (350)
Metzgerei Spiess GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-114.526.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S. 6, Publ. 4682376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG (CH-350.3.001.670-2), in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel Partner AG (CHE-107.949.414), in Klosters (Klosters-Serneus), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4682376, Registre du commerce Grisons, (350)
Metzgerei Spiess GmbH, in Vaz/Obervaz, CH-350.4.002.377-7, Voa principala 34, 7078 Lenzerheide, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.10.2008.
Zweck:
Die Führung und der Betrieb von Metzgereien sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere die Produktion von Fleisch- und Wurstwaren und der Fleischhandel;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Steier, Anton, von Savognin, in Cunter, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000;
Confidar Treuhand AG, in Ilanz (CH-350.3.001.670-2), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.