Adresse
c/o Merse Immobiliers SA
Rue de l'Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
Renseignements sur Merse Immobiliers A SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Merse Immobiliers A SA
- Merse Immobiliers A SA a son siège social à Biel/Bienne et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Merse Immobiliers A SA est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.06.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Merse Immobiliers A SA est le suivant : CHE-113.661.884.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Eleser SA, Fondation Serge Mérillat, MATBAT Sàrl.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.06.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.017.928-2
IDE/TVA
CHE-113.661.884
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, vente et gestion continue d'immeubles et d'appartements, pour son compte ou pour le compte de tiers. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, fournir des garanties pour ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Elle peut, en plus, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 28.11.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 12.08.2009 | 27.11.2019 | |
C.M. Management Services S.A. | Soyhières | 07.06.2007 | 11.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Merse Immobiliers A SA
Numéro de publication: HR02-1005495830, Registre du commerce Berne, (36)
Merse Immobiliers A SA, à Biel/Bienne, CHE-113.661.884, société anonyme (No. FOSC 231 du 28.11.2019, Publ. 1004769811).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hadorn, Sébastien, de Toffen, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Mérillat, Sébastien, de Perrefitte, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Biel/Bienne, président, avec signature individuelle];
Mérillat, Stéphanie, de Perrefitte, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administratrice, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1004769811, Registre du commerce Berne, (36)
Merse Immobiliers A SA, à Biel/Bienne, CHE-113.661.884, société anonyme (No. FOSC 82 du 28.04.2017, Publ. 3491693).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numéro de publication: 3491693, Registre du commerce Berne, (36)
Merse Immobiliers A SA, à Biel/Bienne, CHE-113.661.884, société anonyme (No. FOSC 7 du 11.01.2017, Publ. 3275673).
Inscription ou modification de personne(s):
Hadorn, Sébastien, de Toffen, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
de Vevey, Aline, de La Sagne, à Praz (Vully) (Mont-Vully), avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.