Renseignements sur Medizinisches Zentrum Arbon AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Medizinisches Zentrum Arbon AG
- Medizinisches Zentrum Arbon AG a son siège social à Arbon, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des cabinets médicaux et dentaires».
- L’entreprise a été fondée le 06.07.2009.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.08.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Medizinisches Zentrum Arbon AG.
- Outre l’entreprise Medizinisches Zentrum Arbon AG il sont inscrits 11 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: ar2 architekten ag, Arbotract AG, Galerie Adrian Bleisch GmbH.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
Kerstin Langer,
Lorenz Nägeli,
Dr. Andrea Schöning,
Dr. Dietrich Hack
les plus récents personnes habilitée à signer
Kerstin Langer,
Patrick Lehmann,
Ursula Leutenegger,
Claudia Zedig,
Daniel Reuss
Organe de gestion
Patrick Lehmann,
Ursula Leutenegger,
Claudia Zedig,
Daniel Reuss
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.07.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arbon
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.022.307-3
IDE/TVA
CHE-114.950.546
Secteur
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines ärztlichen Kompetenzzentrums sowie Erbringen von Behandlungen, Dienstleistungen und Beratungen im medizinischen und pharmamedizinischen Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten, verpachten etc.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ledergerber Revisions GmbH | Gossau (SG) | 07.05.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Controlla AG | Frauenfeld | 18.07.2012 | 06.05.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ärztezentrum Rosengarten GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Medizinisches Zentrum Arbon AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005811251, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Medizinisches Zentrum Arbon AG, in Arbon, CHE-114.950.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352353). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Dr. Bruno, von Rickenbach TG, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dr. Kerstin, von Arbon, in Arbon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hack, Dr. Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöning, Dr. Andrea, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli, Lorenz, von Münsterlingen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Patrick, von St. Gallen und Gaiserwald, in Egnach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Salmsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005352353, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Medizinisches Zentrum Arbon AG, in Arbon, CHE-114.950.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelling, Ulrich, von Rapperswil (BE), in Wuppenau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004667972, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Medizinisches Zentrum Arbon AG, in Arbon, CHE-114.950.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4401359).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dr. Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reuss, Daniel, von Grabs, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zedig, Claudia, von Davos, in Goldach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.